Eleição
20.12.1982
Mandato
Biénio 1982/1983
Tomada da Posse
27.12.1982
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Victor Manuel Ribeiro de Sousa Freitas
Primeiro Secretário
Cristovão Ribeiro Alves
Segundo Secretário
Camilo da Silva Moniz
CONSELHO FISCAL E JURISDICIONAL
Presidente
Casimiro Coelho Lima
Primeiro Secretário
Alcino Gonçalves Coutinho
Segundo Secretário
Carlos Alberto da Cunha Fernandes Machado
CONSELHO TÉCNICO
Presidente
José Fernando Gomes Cruz
Secretário
Francisco Sousa
Relator
Armindo Almeida Duarte
DIRECÇÃO
Presidente
José Manuel Ribeiro Sousa Freitas
Vice-Presidente
António Hélder S. Costa
Secretário-Geral
Victor Manuel Garcia Ferreira da Cunha
Adjunto Secretário-Geral
Alexandrino Artur Mendes da Silva e Castro 1
Tesoureiro
Sebastião António Pinto Félix
Adjunto Tesoureiro
José Correia Fernandes
Primeiro Vogal
José Maria Batista Magalhães 2
Segundo Vogal
Eduardo Lopes Fernandes
Terceiro Vogal
José Alves Freitas
COMISSÃO DOS JUIZES E CRONOMETRISTAS
Presidente
Augusto Fernando Pereira Machado 3
Secretário
João Carlos Guimarães Pereira
Tesoureiro
Manuel Fernandes Castro
- Arnaldo José da Conceição Duarte foi nomeado, em 21.02.1984, responsável pela secção de cicloturismo.
COMISSÃO DOS JUIZES E CRONOMETRISTAS (a partir de 22.05.1984)
Presidente
Augusto Fernando Pereira Machado
Vice-Presidente
João Carlos Guimarães Pereira
Secretário-Geral
Manuel Fernandes Castro
Vogal
José Fernandes
Vogal
Augusto Oliveira
1 Demitido em 03.10.1983. Substituído, em 03.10.1983, por José de Oliveira Abreu (Posse a 07.02.1984)
2 Demitido em 03.10.1983. Substituído, em 23.01.1984, por António Alcídio Freitas Cerdeira (Posse a 07.02.1984)
3 Demitiu-se em 03.10.1983. Substituído, em 23.01.1984, por Manuel Sousa (Posse a 07.02.1984). Manuel Sousa demitiu-se a 28.02.1984.